Comissão de Relações Internacionais
Responsável | Departamento |
---|---|
Prof. Dr. José Belasque Junior Presidente - 07/08/2023 a 06/08/2025 |
LFN |
Profa Dra Clarice Garcia B. Demétrio Vice-Presidente - 07/08/2023 a 06/08/2025 |
LCE |
Membros Eleitos | Departamento |
---|---|
Titular: Profa. Dra. Carmen J. Contretas Castillo Suplente: Profa. Dra. Aline Silva Mello Cesar - 23/03/2023 a 22/03/2026 |
LAN |
Titular: Prof. Dr. Fabio Tebaldi Silveira Nogueira Suplente: Profa. Dra. Helaine Carrer - 23/03/2024 a 22/03/2027 |
LCB |
Titular: Profa. Dra. Clarice Garcia Borges Demétrio Suplente: Prof. Dr. Cristian M. Villegas Lobos - 23/03/2022 a 22/03/2025 |
LCE |
Titular: Prof. Dr. Mario Tommasiello Filho Suplente: Prof. Dr. José Leonardo M. Gonçalves - 23/03/2022 a 22/03/2025 |
LCF |
Titular: Prof. Dr. Celso Omoto Suplente: Prof. Dr. Fernando Luís Cônsoli - 23/03/2022 a 22/03/2025 |
LEA |
Titular: Profa. Dra. Ana Claudia dos Santos Luciano Suplente: Prof. Dr. Thiago Libório Romanelli - 23/03/2023 a 22/03/2026 |
LEB |
Titular: Profa. Dra. Heloisa Lee Burnquist Suplente: Profa. Dra. Silvia Helena Galvão de Miranda - 23/03/2022 a 22/03/2025 |
LES |
Titular: Prof. Dr. José Belasque Júnior Suplente: Prof.Dr. Mario Massayuki Inomoto - 23/03/2023 a 22/03/2026 |
LFN |
Titular: Prof. Dr. Mateus Mondin Suplente: Profa. Dra. Claudia Barros Monteiro Vitorello - 23/03/2023 a 22/03/2026 |
LGN |
Titular: Prof. Dr. Paulo H. V. Rodrigues Suplente: Prof. Dr. Renan Caldas Umburanas - 23/03/2024 a 22/03/2027 |
LPV |
Titular: Prof. Dr. José Alexandre Melo Demattê Suplente: Prof. Dr. Mauricio Roberto Cherubin - 23/03/2041 a 22/03/2027 |
LSO |
Titular: Prof. Dr. Roberto Sartori Filho Suplente: Prof. Dr. Carlos Guilherme Silveira Pedreira - 23/03/2024 a 22/03/2027 |
LZT |